序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 贾惠文 | 100% | 260.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵磊
|
|
2 |
贾惠文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张继全(执行董事,经理), [退出]赵磊(监事)
|
贾惠文(监事), [新增]赵磊(执行董事,经理)
|
2 | 2018-06-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张继全
|
赵磊
|
3 | 2017-10-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
贾惠文张继全 [退出]
|
贾惠文
|
4 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾惠文 [退出]张继全
|
张继全赵磊 [新增]
|
5 | 2017-10-23 | 企业类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
6 | 2017-10-23 | 自然人股东 |
赵磊 [退出]
|
贾惠文 [新增]
|
7 | 2016-11-11 | 自然人股东 |
张继全 [退出]
|
赵磊 [新增]
|
8 | 2016-05-10 | 财务负责人变更 |
|
张永丁
|
9 | 2015-07-28 | 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:农副产品购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:烘炒类食品及坚果制品生产、销售,自理和代理各类商品的进出口业务。 一般经营项目:农副产品购销,葵花籽、葫芦籽剥壳。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
10 | 2015-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
广州天穗食品有限公司出资132.6万,贾惠文出资63.7万 [退出]
|
张继全出资260万
|