序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古第二地质矿产勘查开****有限责任公司 | 51% | 255万 |
2 | 唐家明 | 49% | 245万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐家明
|
|
2 |
蔡根良
|
|
3 |
毛国权
|
|
4 |
郝通顺
|
|
5 |
昝廷全
|
|
6 |
谢涛
|
|
7 |
贾文
|
|
8 |
顾龙华
|
|
9 |
周晓峰
|
|
10 |
董青松
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-18 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
2 | 2020-08-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贾文(监事会主席), [新增]谢涛(董事), [新增]董青松(经理),周晓峰(监事),毛国权(董事),唐家明(董事长),蔡根良(董事),顾龙华(监事),郝通顺(董事),昝廷全(董事)
|
3 | 2020-08-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
唐家明(董事长)
|
4 | 2015-11-27 | 财务负责人变更 |
|
徐远豪
|
5 | 2015-11-27 | 自然人股东 |
|
内蒙古第二地质矿产勘查开****有限责任公司
|
6 | 2015-11-27 | 自然人股东 |
|
唐家明
|
7 | 2014-11-12 | 联络员备案 |
|
姓名:王爱荣
|
8 | 2014-11-12 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:王爱荣 [新增]
|
9 | 2013-10-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
内蒙古第二地质矿产勘查开****有限责任公司
|
10 | 2013-10-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
唐家明
|