序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 师珺 | 60% | 60万 |
2 | 张雁冰 | 20% | 20万 |
3 | 赵卫东 | 20% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
师珺
|
|
2 |
赵卫东
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古乌拉特前旗富霖供热有限责任公司万水泉分公司
|
尹毛仁 | 2007-07-12 |
2 |
内蒙古乌拉特前旗富霖供热有限责任公司第一分公司
|
张雁冰 | 2003-03-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
师珺(执行董事) [退出]赵卫东(监事) [退出]
|
师珺(执行董事,经理) [新增]赵卫东(监事)
|
2 | 2014-10-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:师珺 身
|
3 | 2014-10-13 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:师珺
身 [新增]
|