序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华能新能源股份有限公司 | 100% | 38815.790000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵志远
|
|
2 |
张新清
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
华能乌拉特中旗新能源****电有限公司乌拉特前旗分公司
|
赵志远 | 2019-10-22 |
2 |
华能乌拉特中旗新能源****电有限公司乌拉特后旗分公司
|
赵志远 | 2018-06-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
36385.79
|
38815.79( + 6.67843% )
|
2 | 2021-07-22 | 联络员备案 |
周洋
|
温嘉新
|
3 | 2021-07-22 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2021-07-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能新能源股份有限公司 出资 36385.79 万
|
华能新能源股份有限公司 出资 38815.79 万
|
5 | 2019-08-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
27849.79万元
|
36385.79万元( + 30.65014% )
|
6 | 2019-08-08 | 章程备案 |
公司注册资本 :人 民币 贰亿柒仟捌佰肆拾玖万柒仟玖佰万元整。
|
公司注册资本 :人 民币 叁亿陆仟叁佰捌拾伍万柒仟玖佰万元整。
|
7 | 2019-08-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能新能源股份有限公司
|
华能新能源股份有限公司
|
8 | 2019-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
丁坤
|
赵志远
|
9 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张新清(监事),赵志远(总经理),丁坤(执行董事) [退出]
|
张新清(监事),赵志远(执行董事兼总经理)
|
10 | 2018-07-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
华能新能源股份有限公司
|
华能新能源股份有限公司
|