序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中广核太阳能开****有限公司 | 100% | 3446.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志宇
|
|
2 |
申学苹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-15 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2021-12-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
中广核太阳能开****有限公司 出资 3446 万
|
3 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
申学苹 监事张志宇 经理,执行董事 [新增]
|
4 | 2021-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
张志宇(经理)
|
5 | 2021-04-21 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
3446( + 3346% )
|
6 | 2021-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
合肥岚阳新能源投资有限公司 出资 3446 万
|
7 | 2020-04-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
郑海明
|
8 | 2020-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
申学苹(监事), [新增]郑海明(经理), [新增]刘路平(执行董事) [新增]
|