序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李斐 | 72.86336% | 5354.0万 |
2 | 王永厚 | 1.82363% | 134.0万 |
3 | 赵文彬 | 1.53783% | 113.0万 |
4 | 吴桂英 | 1.53783% | 113.0万 |
5 | 李啸 | 1.52422% | 112.0万 |
6 | 任有才 | 1.46979% | 108.0万 |
7 | 韩续 | 1.41535% | 104.0万 |
8 | 马惠军 | 1.37452% | 101.0万 |
9 | 王祥 | 1.26565% | 93.0万 |
10 | 张永厚 | 0.92542% | 68.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张永厚
|
|
2 |
李斐
|
|
3 |
付志平
|
|
4 |
刘德亮
|
|
5 |
丁波伟
|
|
6 |
刘敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁波伟监事李斐董事长刘德亮董事刘敏监事唐杰斯 [退出]董事张永厚经理
|
丁波伟监事付志平 [新增]董事李斐董事长刘德亮董事刘敏监事张永厚经理
|
2 | 2019-03-12 | 临时增加 |
|
|
3 | 2019-03-12 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古巴彦淖尔市临河区五一西街
|
内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区富源·公园里11号楼
|
4 | 2019-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘德亮(董事),戈翠兰(监事), [退出]王海兵(监事), [退出]张永厚(总经理),李斐(董事长),唐杰斯(董事)
|
刘德亮(董事),张永厚(经理),李斐(董事长),刘敏(监事), [新增]唐杰斯(董事),丁波伟(监事) [新增]
|
5 | 2017-07-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李斐
|
张永厚
|
6 | 2017-07-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戈翠兰李斐刘德亮唐杰斯王海兵
|
戈翠兰李斐刘德亮唐杰斯王海兵张永厚 [新增]
|
7 | 2017-07-11 | 法定代表人 |
李斐
|
张永厚
|
8 | 2017-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戈翠兰韩续 [退出]李啸 [退出]李斐刘德亮唐杰斯王海兵赵元达 [退出]
|
戈翠兰李斐刘德亮唐杰斯王海兵
|
9 | 2017-05-10 | 自然人股东 |
白小俊董学勇付志平戈翠兰葛永彪郭文韩续韩英黄新斌贾青梅寇曙仁李秉承李红霞李万佳李新平李斐刘保国刘德亮刘军刘在柱马惠军米岚 [退出]任有才苏海慧王海兵王计栋王祥王永厚吴桂英谢中华徐六一薛正国张永厚张永智张月瑞赵凤鸣赵文彬赵永平郑爱香宗亚蕾菅美兰笪志成
|
白小俊董学勇付志平戈翠兰葛永彪郭文韩续韩英黄新斌贾青梅寇曙仁李秉承李红霞李万佳李啸 [新增]李新平李斐刘保国刘德亮刘军刘在柱马惠军任有才苏海慧王海兵王计栋王祥王永厚吴桂英谢中华徐六一薛正国张永厚张永智张月瑞赵凤鸣赵文彬赵永平郑爱香宗亚蕾菅美兰笪志成
|
10 | 2015-12-07 | 财务负责人变更 |
|
刘永丽
|