序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨其 | 96.25% | 3850.0万 |
2 | 杨燕 | 3.75% | 150.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨其
|
|
2 |
杨燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
10年(2011-04-26-2021-01-25)
|
长期
|
2 | 2021-07-12 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
3 | 2019-08-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨燕
|
杨其
|
4 | 2019-08-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨燕(执行董事,经理),杨其(监事)
|
杨燕(监事),杨其(经理,执行董事)
|
5 | 2019-04-09 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
6 | 2019-04-09 | 章程备案 |
股东的姓名、身份证号、出资方式、出资额、出资比例:杨燕*****X,出...
|
股东的姓名、身份证号、出资方式、出资额、出资比例:杨燕*****X,出...
|
7 | 2019-04-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨燕杨其刘海荣 [退出]
|
杨燕杨其
|
8 | 2016-05-17 | 财务负责人变更 |
|
柴美荣
|
9 | 2015-08-05 | 实收资本变更 |
3000
|
4000( + 33.33333% )
|
10 | 2015-08-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3000
|
4000( + 33.33333% )
|