序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江西江铃底盘股份有限公司 | 66.99057% | 2344.67万人民币 |
2 | 南昌齿轮有限责任公司 | 33.00943% | 1155.33万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈金水
|
|
2 |
胡义华
|
|
3 |
温仲
|
|
4 |
戴国刚
|
|
5 |
陈华军
|
|
6 |
钟国华
|
|
7 |
唐思成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 经营范围变更 |
机动车齿轮及其它零部件的生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
机动车齿轮及其它零部件的生产销售,土地使用权租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2022-03-03 | 其他变更 |
姓名:陈金水,职务:董事;姓名:陈华军,职务:董事;姓名:徐顺根,职务:董事;姓名:赖长****,职务:董事长;姓名:钟国华,职务:监事;姓名:王丽,职务:监事;姓名:戴国刚,职务:董事;姓名:陈金水,职务:经理;
|
姓名:唐思成,职务:监事;姓名:温仲,职务:董事;姓名:钟国华,职务:监事;姓名:胡义华,职务:董事长;姓名:陈金水,职务:董事;姓名:陈华军,职务:董事;姓名:戴国刚,职务:董事;姓名:陈金水,职务:经理;
|
3 | 2021-08-11 | 其他变更 |
姓名:陈金水,职务:董事;姓名:马胜林,职务:监事;姓名:钟国华,职务:监事;姓名:陈华军,职务:董事;姓名:徐顺根,职务:董事;姓名:唐思成,职务:董事;姓名:王丽,职务:监事;姓名:赖长****,职务:董事长;
|
姓名:陈金水,职务:董事;姓名:陈华军,职务:董事;姓名:徐顺根,职务:董事;姓名:赖长****,职务:董事长;姓名:钟国华,职务:监事;姓名:王丽,职务:监事;姓名:戴国刚,职务:董事;姓名:陈金水,职务:经理;
|
4 | 2021-08-11 | 法定代表人变更 |
赖长****
|
陈金水
|
5 | 2016-08-01 | 其他变更 |
姓名:陈金水,职务:董事;姓名:钟国华,职务:监事;姓名:陈华军,职务:董事;姓名:马胜林,职务:监事;姓名:程建平,职务:副总经理;姓名:范建荣,职务:监事;姓名:黄平辉,职务:董事长;姓名:徐顺根,职务:董事;
|
姓名:陈金水,职务:董事;姓名:马胜林,职务:监事;姓名:钟国华,职务:监事;姓名:陈华军,职务:董事;姓名:徐顺根,职务:董事;姓名:唐思成,职务:董事;姓名:王丽,职务:监事;姓名:赖长****,职务:董事长;
|
6 | 2016-08-01 | 法定代表人变更 |
黄平辉
|
赖长****
|
7 | 2016-06-22 | 其他变更 |
|
*****D
|
8 | 2015-03-06 | 其他变更 |
董事,陈金水,***;董事长,黄平辉,***;
|
董事,陈华军,***;董事,陈金水,***;副总经理,程建平,***;监事,范建荣,***;董事长,黄平辉,***;监事,马胜林,***;董事,徐顺根,***;监事,钟国华,***;
|