序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘昌平 | 25% | 12.5万人民币 |
2 | 陈选明 | 25% | 12.5万人民币 |
3 | 蔡佳丽 | 25% | 12.5万人民币 |
4 | 刘龙熙 | 25% | 12.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘昌平
|
|
2 |
陈选明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘昌平 ;投资人:陈选明 ;
|
投资人:刘昌平 ;投资人:刘龙熙 ; [新增]投资人:陈选明 ;投资人:蔡佳丽 ; [新增]
|
2 | 2022-06-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:刘昌平,出资额:37.5万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28;投资人:陈选明,出资额:12.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28;
|
投资人:刘昌平,出资额:12.5( - 66.66667% )万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28;投资人:刘龙熙,出资额:12.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28; [新增]投资人:陈选明,出资额:12.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28;投资人:蔡佳丽,出资额:12.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28; [新增]
|
3 | 2020-05-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:林燕云,出资额:12.5万人民币,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28; [退出]投资人:林暑航,出资额:37.5万人民币,占75%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28; [退出]
|
投资人:刘昌平,出资额:37.5万,占75%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28; [新增]投资人:陈选明,出资额:12.5万,占25%,出资方式:货币,出资时间:2011-02-28; [新增]
|
4 | 2020-05-12 | 其他变更 |
姓名:林燕云,职务:监事;姓名:林暑航,职务:执行董事;姓名:林暑航,职务:经理;
|
姓名:陈选明,职务:监事;姓名:刘昌平,职务:执行董事;姓名:刘昌平,职务:经理;
|
5 | 2020-05-12 | 投资人(股权)变更 |
投资人:林燕云 ; [退出]投资人:林暑航 ; [退出]
|
投资人:刘昌平 ; [新增]投资人:陈选明 ; [新增]
|
6 | 2020-05-12 | 法定代表人变更 |
林暑航
|
刘昌平
|
7 | 2016-06-20 | 其他变更 |
|
*****1XU
|
8 | 2011-03-01 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:朱瑞芳
|
证件号码:******,姓名:林暑航
|
9 | 2011-03-01 | 投资人(股权)变更 |
朱瑞芳,出资37.5万元,占75.0%; [退出]付兴中,出资10.0万元,占20.0%; [退出]熊玉平,出资2.5万元,占5.0%; [退出]
|
林燕云,出资12.5万元,占25.0%; [新增]林暑航,出资37.5万元,占75.0%; [新增]
|
10 | 2011-03-01 | 其他变更 |
******,朱瑞芳,首席代表;******,付兴中,监事;******,熊玉平,总经理;
|
******,林燕云,监事;******,林暑航,执行董事兼总经理;
|