序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-07 | 法定代表人变更 |
黄昭
|
龚玉富
|
2 | 2016-08-05 | 其他变更 |
|
*****A
|
3 | 2015-09-16 | 经营范围变更 |
一般经营项目:农付产品包装服务;自有房租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动);
|
一般经营项目:自有房租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动);
|
4 | 2015-09-06 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:何风
|
证件号码:******,姓名:黄昭
|