序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖凤鸣 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 廖颖 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖颖
|
|
2 |
廖凤鸣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:曾振峰 ; [退出]投资人:章金生 ; [退出]
|
投资人:廖凤鸣 ; [新增]投资人:廖颖 ; [新增]
|
2 | 2020-12-24 | 法定代表人变更 |
曾振峰
|
廖颖
|
3 | 2020-12-24 | 投资人(股权)变更 |
投资人:曾振峰,出资额:50万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2001-03-08; [退出]投资人:章金生,出资额:50万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2001-03-08; [退出]
|
投资人:廖凤鸣,出资额:50万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2001-03-08; [新增]投资人:廖颖,出资额:50万,占50%,出资方式:货币,出资时间:2001-03-08; [新增]
|
4 | 2020-12-24 | 其他变更 |
姓名:章华生,职务:监事;姓名:曾振峰,职务:执行董事;姓名:曾振峰,职务:经理;
|
姓名:廖颖,职务:执行董事;姓名:廖凤鸣,职务:监事;姓名:廖颖,职务:经理;
|
5 | 2016-12-20 | 其他变更 |
|
*****E
|
6 | 2015-03-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
经营期限起2001-03-13;经营期限止2015-03-15
|
经营期限起2001-03-13;经营期限止2050-03-12
|