序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李计红 | 40% | 2400.0万 |
2 | 李建芬 | 30% | 1800.0万 |
3 | 郭满全 | 30% | 1800.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建芬
|
|
2 |
李计红
|
|
3 |
郭满全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-20 | 登记机关变更 |
乌兰察布市工商行政管理局专业市场分局
|
乌兰察布市工商行政管理局综合物流产业园区
|
2 | 2016-08-31 | 登记机关变更 |
兴和县工商行政管理局
|
乌兰察布市工商行政管理局专业市场分局
|
3 | 2015-08-04 | 自然人股东 |
郭满全李计红李建芬
|
郭满全李计红李建芬
|
4 | 2015-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭满全李计红李建芬
|
郭满全李计红李建芬
|
5 | 2014-10-17 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:杨根亮
|
6 | 2014-10-17 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:杨根亮 [新增]
|
7 | 2013-07-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:煤炭批****(许可证有效期2012年12月24日至2013年6月23日) 一般经营项目:焦炭、钢材、建材购销、煤炭基地筹建。
|
许可经营项目:煤炭批****(许可证有效期2013年6月23日至2013年12月30日) 一般经营项目:焦炭、钢材、建材购销、煤炭基地筹建。
|
8 | 2013-01-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:焦炭、钢材、建材购销、煤炭基地筹建。
|
许可经营项目:煤炭批****(许可证有效期2012年12月24日至2013年6月23日) 一般经营项目:焦炭、钢材、建材购销、煤炭基地筹建。
|
9 | 2013-01-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
郭满全李计红李建芬
|
郭满全李计红李建芬
|