序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张家宝 | 55% | 275.0万 |
2 | 王冬梅 | 20% | 100.0万 |
3 | 雷东霞 | 20% | 100.0万 |
4 | 薛红霞 | 5% | 25.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
雷东霞
|
|
2 |
薛红霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古隆庄新利达食品有限责任公司丰镇市第二分公司
|
张国平 | 2019-08-23 |
2 |
内蒙古隆庄新利达食品有限责任公司丰镇市分公司
|
雷东霞 | 2018-12-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-15 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-01-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2020-10-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
4 | 2020-10-16 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-10-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2020-10-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
7 | 2019-03-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2019-03-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2019-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
10 | 2019-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|