序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张洪志 | 60% | 690万 |
2 | 杨春梅 | 40% | 460.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨春梅
|
|
2 |
张淑珍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪志(执行董事,经理), [退出]杨春梅(监事)
|
杨春梅(执行董事,经理),张淑珍(监事) [新增]
|
2 | 2020-06-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张洪志
|
杨春梅
|
3 | 2018-03-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张洪志 [退出]杨春梅
|
杨春梅
|
4 | 2018-03-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1150万元
|
1150万元
|
5 | 2018-03-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张洪志(执行董事,经理),杨春梅(监事)
|
张洪志(执行董事,经理),杨春梅(监事)
|
6 | 2018-03-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
7 | 2018-03-30 | 章程备案 |
|
|
8 | 2014-12-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
1150( + 2200% )
|
9 | 2014-12-30 | 实收资本变更 |
50
|
0
|
10 | 2014-12-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-03-11 至 2015-03-10
|
2005-03-11 至 2025-03-10
|