序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南俊平 | 100% | 50.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
南俊平
|
|
2 |
杨志芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-07-30 至 2015-07-30
|
2014-07-30 至 2019-04-17
|
2 | 2017-04-17 | 营业期限 |
2015-07-30
|
2019-04-17
|
3 | 2017-03-08 | 联络员备案 |
|
利益
|
4 | 2017-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付贵珍 [退出]南俊平
|
南俊平杨志芳 [新增]
|
5 | 2017-03-08 | 主管部门(出资人) |
|
利益
|