序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卓资县财政局 | 59.38242% | 5000万 |
2 | 中国农****重点建设基金有限公司 | 40.61758% | 3420万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
智俊锁
|
|
2 |
胡继先
|
|
3 |
戴慧
|
|
4 |
郭文忠
|
|
5 |
贾海清
|
|
6 |
李国强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
戴慧监事郭文忠监事郝金生 [退出]监事会主席胡继先董事贾海清董事李国强监事李文杰 [退出]监事李原平 [退出]董事智俊锁董事长兼总经理闫宏亮 [退出]董事
|
戴慧董事郭文忠监事会主席胡继先董事贾海清监事李国强监事智俊锁董事长兼总经理
|
2 | 2021-03-17 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
卓资县财政局中国农****重点建设基金有限公司
|
卓资县财政局中国农****重点建设基金有限公司
|
4 | 2018-03-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
卓资县财政局
|
卓资县财政局中国农****重点建设基金有限公司 [新增]
|
5 | 2018-03-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
5000万元
|
8420万元( + 68.4% )
|
6 | 2018-03-28 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)(1110)
|
有限责任公司(国有控股)(1140)
|
7 | 2018-03-28 | 章程备案 |
|
|
8 | 2018-03-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张家盛(董事), [退出]付昌(董事), [退出]杨勇(董事), [退出]李原平(监事),祁胜利(副董事长,总经理), [退出]闫志强(监事), [退出]杨明贵(监事), [退出]段雄涛(董事), [退出]梁化风(董事), [退出]任常旺(董事长), [退出]闫宏亮(副董事长),智俊锁(副总经理),高玉强(董事) [退出]
|
李原平(董事),郝金生(监事会主席), [新增]闫宏亮(董事),智俊锁(董事长兼总经理),胡继先(董事), [新增]郭文忠(监事), [新增]李国强(监事), [新增]李文杰(监事), [新增]戴慧(监事), [新增]贾海清(董事) [新增]
|
9 | 2018-03-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
任常旺
|
智俊锁
|
10 | 2014-12-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:刘俊 身
|