序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭翠平 | 52% | 260.0万 |
2 | 赵明宇 | 6.864% | 34.32万 |
3 | 王利荣 | 6.856% | 34.28万 |
4 | 刘志刚 | 6.856% | 34.28万 |
5 | 刘晓兰 | 6.856% | 34.28万 |
6 | 王金香 | 6.856% | 34.28万 |
7 | 王利利 | 6.856% | 34.28万 |
8 | 吴利芳 | 6.856% | 34.28万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭翠平
|
|
2 |
刘晓兰
|
|
3 |
赵明宇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古马佳园食品有限公司四部
|
王利利 | 2018-08-27 |
2 |
内蒙古马佳园食品有限公司三部
|
王兰英 | 2018-08-27 |
3 |
内蒙古马佳园食品有限公司一部
|
刘志刚 | 2018-08-24 |
4 |
内蒙古马佳园食品有限公司二部
|
南俊平 | 2018-08-24 |
5 |
内蒙古马佳园食品有限公司五部
|
李剑峰 | 2018-08-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-11-24至2021-11-24
|
2014-11-24至2034-11-24
|
2 | 2022-01-26 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-11-24至2021-11-24
|
2014-11-24至2034-11-24
|
3 | 2018-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马志勇
|
郭翠平
|
4 | 2018-06-25 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
260万元
|
500万元
|
5 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马志勇(执行董事,总经理),郭蒙娜(监事)
|
刘晓兰(总经理),郭翠平(执行董事),赵明宇(执行监事)
|
6 | 2018-06-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
丰镇市工业区昕华苑小区C座-1-1
|
内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市食品产业园区2号南二区
|
7 | 2018-06-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
马志勇
|
郭翠平,刘志刚,王金香,王利荣,刘晓兰,吴利芳,王利利,赵明宇
|
8 | 2018-06-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
马志勇
|
郭翠平
|
9 | 2018-06-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马志勇(执行董事,总经理), [退出]郭蒙娜(监事) [退出]
|
刘晓兰(总经理), [新增]郭翠平(执行董事), [新增]赵明宇(执行监事) [新增]
|
10 | 2018-06-25 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
丰镇市工业区昕华苑小区C座-1-1
|
内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市食品产业园区2号南二区
|