序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乌兰察布供销合作社 | 100% | 373.000000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司兴和经营部
|
杜义平 | 2006-10-26 |
2 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司卓资分公司
|
高玉宝 | 2006-07-05 |
3 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司商都分公司
|
赵跃华 | 2005-04-11 |
4 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司丰镇市直属分公司
|
李侠 | 2005-03-31 |
5 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司化德直属分公司
|
段朝晖 | 2005-03-30 |
6 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司化肥经营部
|
琪勤 | 2004-03-23 |
7 |
乌兰察布市农牧业生产资料公司农资科技培训中心
|
王鹏宁 | 2003-03-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
祁志勇
|
白玉聪
|
2 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
祁志勇(负责人) [退出]
|
白玉聪(经理) [新增]
|
3 | 2020-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王全(负责人) [退出]
|
祁志勇(负责人) [新增]
|
4 | 2019-06-24 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1985-03-19至2019-03-18
|
1985-03-19至2029-03-18
|
5 | 2014-11-21 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王增芬
|