序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乔正雄 | 98.2% | 982.0万 |
2 | 戴尚忠 | 1.8% | 18.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
乔正雄
|
|
2 |
戴尚忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-09-13 至 2016-09-12
|
2006-09-13 至 2026-09-07
|
2 | 2016-09-08 | 财务负责人变更 |
|
赵金和
|
3 | 2016-09-08 | 营业期限 |
2016-09-12
|
2026-09-07
|
4 | 2013-02-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安存斌 [退出]乔正雄
|
戴尚忠 [新增]乔正雄
|
5 | 2013-02-04 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安存斌 [退出]戴尚忠乔正雄
|
戴尚忠乔正雄
|
6 | 2012-08-06 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100
|
1000( + 900% )
|
7 | 2012-08-06 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
安存斌戴尚忠乔正雄
|
安存斌戴尚忠乔正雄
|
8 | 2007-04-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
察右后旗白镇教育小区
|
察右后旗白镇原民中院
|
9 | 2007-04-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-09-13 至 2007-3-12
|
2006-09-13 至 2016-09-12
|