序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘树斌 | 80% | 160.0万 |
2 | 刘树飞 | 5% | 10.0万 |
3 | 白云 | 5% | 10.0万 |
4 | 刘树来 | 5% | 10.0万 |
5 | 董英 | 5% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘树斌
|
|
2 |
刘树飞
|
|
3 |
白云
|
|
4 |
刘树来
|
|
5 |
董英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-12-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
3 | 2021-12-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
4 | 2021-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
5 | 2021-08-23 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
6 | 2021-08-23 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-01-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
8 | 2016-01-14 | 联络员备案 |
|
|
9 | 2016-01-14 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2016-01-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|