序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴青辉 | 90.7% | 272.1万 |
2 | 王红梅 | 2.66667% | 8.0万 |
3 | 王喜龙 | 2.66667% | 8.0万 |
4 | 白志强 | 0.18667% | 0.56万 |
5 | 王海军 | 0.18% | 0.54万 |
6 | 徐长林 | 0.18% | 0.54万 |
7 | 何国立 | 0.18% | 0.54万 |
8 | 张青青 | 0.18% | 0.54万 |
9 | 王小燕 | 0.18% | 0.54万 |
10 | 张青峰 | 0.18% | 0.54万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴青辉
|
|
2 |
王宏波
|
|
3 |
侯忠祥
|
|
4 |
白志强
|
|
5 |
张青峰
|
|
6 |
王小燕
|
|
7 |
田玲
|
|
8 |
吕丹
|
|
9 |
吴清海
|
|
10 |
苏金奎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-28 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-10-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
3 | 2020-09-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
4 | 2020-04-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
|
5 | 2016-09-28 | 财务负责人 |
|
|
6 | 2016-09-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
7 | 2015-07-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
8 | 2013-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|
9 | 2013-09-02 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
|