序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王明广 | 100% | 300.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王明广
|
|
2 |
于业凤
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌兰浩特市立扬汽车销售有限公司第一分公司
|
王延军 | 2014-03-19 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:长安轿车品牌汽车销售,英伦品牌汽车销售、二类机动车维修(小型车辆维修)、钣金电焊、喷漆服务。 一般经营项目:汽车(不含乘用车)、摩托车、汽车摩托车配件经销;汽车租赁、二手汽车交易、摩托车修理服务。(道路运输许可证有效期至2014年3月17日、排污许可证有效期至2011年6月23日)
|
长安轿车品牌汽车销售,英伦品牌汽车销售、二类机动车维修(小型车辆维修)、钣金电焊、喷漆服务。 一般经营项目:汽车(不含乘用车)、摩托车、汽车摩托车配件经销;汽车租赁、二手汽车交易、摩托车修理服务、汽车代驾服务。
|
2 | 2020-08-05 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-06-10至2020-06-09
|
2010-06-10至长期
|
3 | 2019-05-14 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
4 | 2019-05-14 | 章程备案 |
|
|
5 | 2019-05-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于业凤 [退出]安桂玲 [退出]王延军 [退出]
|
王明广 [新增]
|
6 | 2019-05-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王延军
|
王明广
|
7 | 2019-05-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王延军(执行董事,经理), [退出]于业凤(监事)
|
于业凤(监事),王明广(经理,执行董事) [新增]
|
8 | 2016-11-29 | 财务负责人 |
|
张婧
|
9 | 2016-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马淑珍 [退出]王延军
|
王延军于业凤 [新增]
|
10 | 2014-11-18 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:刘娜 身
|