序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古中蕴马产业****展有限公司 | 51% | 1530.0万 |
2 | 王文兴 | 39% | 1170万 |
3 | 王文军 | 10% | 300万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王文兴
|
|
2 |
岳国栋
|
|
3 |
黄博爱
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
岳国栋(总经理),黄博光(执行董事), [退出]黄博爱(监事)
|
王文兴(执行董事), [新增]岳国栋(总经理),黄博爱(监事)
|
2 | 2021-04-21 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
3 | 2021-04-21 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄博光
|
王文兴
|
4 | 2021-04-21 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王文军内蒙古中蕴马产业****展有限公司黄博光 [退出]岳国栋 [退出]
|
王文兴 [新增]王文军内蒙古中蕴马产业****展有限公司
|
5 | 2019-11-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文兴
|
黄博光
|
6 | 2019-11-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
其他有限责任公司(1190)
|
7 | 2019-11-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文兴(执行董事), [退出]岳国栋(总经理),黄博爱(监事)
|
岳国栋(总经理),黄博光(执行董事), [新增]黄博爱(监事)
|
8 | 2019-11-08 | 章程备案 |
|
|
9 | 2019-11-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古中蕴马产业****展有限公司王文兴 [退出]
|
王文军 [新增]内蒙古中蕴马产业****展有限公司黄博光 [新增]岳国栋 [新增]
|
10 | 2019-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文兴(执行董事),岳国栋(总经理),王馨毓(监事) [退出]
|
王文兴(执行董事),岳国栋(总经理),黄博爱(监事) [新增]
|