序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孟建文 | 50% | 250.0万 |
2 | 薛美荣 | 40% | 200.0万 |
3 | 薛志军 | 10% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孟建文
|
|
2 |
薛美荣
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
肉类加工;牛羊屠宰;肉类食品料理腌制、食品加工;绒毛购销;养殖业;饮食服务;物资贸易;冷鲜肉仓储。
|
家禽屠宰;食品销售;食品生产;牲畜屠宰;家禽饲养;牲畜饲养;餐饮服务;食品销售(仅销售预包装食品);牲畜销售(不含犬类);食用农产品零售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);面料纺织加工
|
2 | 2022-04-25 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
3 | 2020-07-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
肉类、食品加工、绒毛购销、养殖业、饮食服务、物资贸易
|
肉类加工;牛羊屠宰;肉类食品料理腌制、食品加工;绒毛购销;养殖业;饮食服务;物资贸易;冷鲜肉仓储。
|
4 | 2019-05-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
薛美荣薛志军孟建文
|
薛美荣薛志军孟建文
|
5 | 2019-05-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50万元
|
500万元( + 900% )
|
6 | 2019-05-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孟建文
|
孟建文
|
7 | 2019-05-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟建文(经理,执行董事),薛美荣(监事),孟建文(经理,执行董事)
|
孟建文(执行董事,经理),薛美荣(监事)
|
8 | 2019-05-16 | 章程备案 |
|
|
9 | 2016-07-21 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
01
|
2
|
10 | 2016-07-21 | 财务负责人变更 |
|
肖建玲
|