序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 锡林郭勒盟城乡投资集团有限公司 | 80% | 8000万 |
2 | 阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 | 5% | 500万 |
3 | 苏尼特右旗城乡建设改造与资产管理有限责任公司 | 5% | 500万 |
4 | 太仆寺旗博瑞城乡建设与资产管理有限责任公司 | 5% | 500万 |
5 | 正蓝旗城乡建设投资有限责任公司 | 5% | 500万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭丽娜
|
|
2 |
孙鸿光
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-18 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2022-05-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭丽娜 经理,执行董事孙鸿光 监事
|
3 | 2022-05-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
郭丽娜(执行董事)
|
4 | 2021-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭丽娜经理宋志强 [新增]执行董事孙鸿光监事
|
5 | 2021-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
宋志强(执行董事)
|
6 | 2020-09-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
阿巴嘎旗宝格达投资经营有限责任公司 [新增]正蓝旗城乡建设投资有限责任公司 [新增]太仆寺旗博瑞城乡建设与资产管理有限责任公司 [新增]苏尼特右旗城乡建设改造与资产管理有限责任公司 [新增]锡林郭勒盟城乡投资集团有限公司 [新增]
|
7 | 2020-09-15 | 章程备案 |
|
|
8 | 2020-09-15 | 市场主体类型变更 |
|
其他有限责任公司(1190)
|
9 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭丽娜(经理),孙鸿光(监事),杜振义(执行董事)
|
10 | 2020-05-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
郭丽娜(经理),孙鸿光(监事),杜振义(执行董事) [新增]
|