序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李雪建 | 100% | 100.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董帅
|
|
2 |
李勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
有2名主要人员
|
有2名主要人员
|
2 | 2017-12-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李雪建
|
董帅
|
3 | 2017-09-22 | 住所 |
1
|
1
|
4 | 2017-09-22 | 住所/经营场所 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌镇四区赛汉街
|
内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔东路国际商贸综合楼一楼底商
|
5 | 2017-05-23 | 财务负责人 |
|
何金珠
|
6 | 2017-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韩志鸿 [退出]吴志华 [退出]
|
李雪建 [新增]李勇 [新增]
|
7 | 2017-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴志华
|
李雪建
|
8 | 2017-05-23 | 法定代表人 |
吴志华
|
李雪建
|
9 | 2017-05-23 | 自然人股东 |
吴志华 [退出]
|
李雪建 [新增]
|
10 | 2015-08-10 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50
|
100( + 100% )
|