序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海机易电站设备有限公司 | 100% | 5000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱泉富
|
|
2 |
杨天祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦东(监事), [退出]朱泉富(执行董事,经理)
|
杨天祥(监事), [新增]朱泉富(执行董事,经理)
|
2 | 2015-10-13 | 其他事项备案 |
2015-07-22
|
2015-10-13
|
3 | 2015-10-13 | 其他事项备案 |
*****
|
*****H
|
4 | 2015-10-13 | 法人股东 |
深圳市深田蒙业新能源有限公司 [退出]
|
上海机易电站设备有限公司 [新增]
|
5 | 2015-07-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2014-07-18 至 2015-07-17
|
2014-07-18 至 长期
|
6 | 2015-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
韦东郁志田 [退出]
|
韦东朱泉富 [新增]
|
7 | 2015-07-22 | 注册资本(金)变更 |
100
|
5000( + 4900% )
|
8 | 2015-07-22 | 其他事项备案 |
2014-12-22
|
2015-07-22
|
9 | 2015-07-22 | 负责人变更 |
郁志田 [退出]
|
朱泉富 [新增]
|
10 | 2015-07-22 | 法定代表人 |
郁志田
|
朱泉富
|