序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李峰
|
王志奇
|
2 | 2015-06-19 | 负责人 |
郭忠
|
李峰
|
3 | 2013-06-28 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-03-20 至 2013-03-19
|
2002-03-20 至 2018-07-13
|
4 | 2013-06-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
阿拉善电业局乌素图供电分局
|
内蒙古电力(集团)有限责任公司阿拉善电业局乌素图供电分局
|
5 | 2013-06-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张洪武
|
郭忠
|
6 | 2009-12-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2002-03-20 至 2009-3-20
|
2002-03-20 至 2013-03-19
|
7 | 2006-06-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
沈永忠
|
张洪武
|
8 | 2005-04-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-03-20 至 2005-3-20
|
2005-03-20 至 2009-03-20
|
9 | 2004-04-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(国有独资)(2110)
|
国有经营单位(非法人)(4410)
|
10 | 2004-04-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
阿拉善电力有限责任公司乌素图供电分局
|
阿拉善电业局乌素图供电分局
|