序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 景晓云 | 100% | 10.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李茜楠
|
|
2 |
王建忠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
景晓云
|
李茜楠
|
2 | 2021-02-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建忠(监事),景晓云(经理,执行董事) [退出]
|
王建忠(监事),李茜楠(经理,执行董事) [新增]
|
3 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
敖云高娃(执行董事,经理), [退出]王建忠(监事)
|
王建忠(监事),景晓云(经理,执行董事) [新增]
|
4 | 2020-09-15 | 章程备案 |
|
|
5 | 2020-09-15 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2012-10-26至2022-10-25
|
2012-10-26至长期
|
6 | 2020-09-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
敖云高娃 [退出]
|
景晓云 [新增]
|
7 | 2020-09-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
敖云高娃
|
景晓云
|
8 | 2014-12-03 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王建忠
|
9 | 2014-12-03 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:王建忠 [新增]
|