序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京航华制冷设备有限公司 | 63.75% | 11473.725万美元 |
2 | 三洋电机株式会社 | 34.25% | 6164.315万美元 |
3 | 丰田通商株式会社 | 2% | 359.96万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王俊
|
|
2 |
西川剛弘
|
|
3 |
刘新永
|
|
4 |
姜华伟
|
|
5 |
山下佳久
|
|
6 |
簗岛俊人
|
|
7 |
司世国
|
|
8 |
吴静
|
|
9 |
刘旭东
|
|
10 |
木元金广
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-20 | 章程备案 |
|
2
|
2 | 2022-01-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
吴静董事 [新增]西川剛弘董事王俊董事长 [新增]刘新永董事 [新增]司世国董事 [新增]簗岛俊人董事刘旭东监事 [新增]木元金广监事姜华伟董事兼总经理山下佳久董事
|
3 | 2022-01-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王俊
|
4 | 2021-10-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董克功董事西川剛弘董事胡小龙董事长章永董事高喜安董事簗岛俊人董事庞学礼监事木元金广监事姜华伟董事兼总经理山下佳久董事 [新增]
|
5 | 2020-07-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董克功董事西川剛弘董事胡小龙董事长章永董事高喜安董事簗岛俊人董事庞学礼监事木元金广监事姜华伟董事兼总经理田栗浩之董事 [新增]
|
6 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董克功董事西川剛弘董事胡小龙董事长章永董事高喜安董事簗岛俊人董事庞学礼监事木元金广监事姜华伟董事兼总经理 [新增]多田慎也董事
|
7 | 2019-05-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董克功董事西川剛弘董事胡小龙董事长章永董事高喜安董事簗岛俊人董事庞学礼监事木元金广监事李云亮董事多田慎也董事 [新增]
|
8 | 2018-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董克功董事西川剛弘董事兼总经理 [新增]胡小龙董事长章永董事高喜安董事簗岛俊人董事 [新增]庞学礼监事木元金广监事 [新增]李云亮董事井上新一董事
|
9 | 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
高喜安董事长尾浩司监事李云亮董事 [新增]井上新一董事鸟山悦男董事庞学礼监事董克功董事西川剛弘董事胡小龙董事长章永董事
|
10 | 2017-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
董克功董事西川剛弘董事胡小龙董事长章永董事高喜安董事簗岛俊人董事 [新增]庞学礼监事木元金广监事 [新增]李云亮董事井上新一董事
|