序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈阳盛京金控投资集团有限公司 | 100% | 108145.420000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王英臣
|
|
2 |
孟松
|
|
3 |
徐璟
|
|
4 |
朱晓军
|
|
5 |
罗树彪
|
|
6 |
张晓岚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
沈阳恒信担保有限公司工会委员会
|
2007-02-16 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2021-10-19
|
2031-10-18
|
2 | 2017-11-24 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
沈阳恒信担保有限公司
|
沈阳恒信融资担保有限公司
|
3 | 2017-10-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳恒信投资管理有限公司;
|
沈阳盛京金控投资集团有限公司; [名称变更]
|
4 | 2016-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟松董事朱晓军董事徐璟董事张晓岚监事罗树彪董事兼经理赵俊福董事长 [退出]
|
朱晓军董事张晓岚监事王英臣董事长 [新增]徐璟董事孟松董事罗树彪董事兼经理
|
5 | 2016-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵俊福
|
王英臣
|
6 | 2015-10-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
83000.0000
|
108145.4200( + 30.29569% )
|
7 | 2014-12-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
沈阳市财政投资公司; [退出]沈阳恒信投资管理有限公司;
|
沈阳恒信投资管理有限公司;
|
8 | 2014-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟松董事朱晓军董事罗树彪董事徐璟董事张晓岚监事赵俊福董事长兼总经理
|
孟松董事朱晓军董事徐璟董事张晓岚监事罗树彪董事兼经理赵俊福董事长
|
9 | 2014-12-09 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
有限责任公司(国有独资)
|
10 | 2013-11-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐东任监事 [退出]姜磊监事 [退出]孟松董事朱晓军董事罗树彪董事徐璟董事张晓岚监事赵俊福董事长兼总经理
|
孟松董事朱晓军董事罗树彪董事徐璟董事张晓岚监事赵俊福董事长兼总经理
|