序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴秀兰 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹昕阳
|
|
2 |
吴秀兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴秀兰监事于洪玲执行董事兼经理 [退出]
|
吴秀兰监事曹昕阳执行董事兼经理 [新增]
|
2 | 2017-12-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于洪玲
|
曹昕阳
|
3 | 2017-09-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李贺
|
于洪玲
|
4 | 2017-09-13 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2017-09-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2019-10-12
|
|
6 | 2017-09-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
投资管理;投资咨询;经济信息咨询;市场信息咨询;建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、电线电缆、五金工具、机械电子设备、通讯器材、健身器材、炊具、陶瓷制品、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、计算机硬件及配件、办公设备、文化用品、体育用品、日用百货、化工原料(不含危险化学品)、金属材料批****、零售;预包装食品(食品流通许可有效期至2012年12月20日)批****、零售。
|
投资管理;投资咨询;经济信息咨询;市场信息咨询;建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、电线电缆、五金工具、机械电子设备、通讯器材、健身器材、炊具、陶瓷制品、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、计算机硬件及配件、办公设备、文化用品、体育用品、日用百货、化工原料、金属材料批****、零售;预包装食品批****、零售。
|
7 | 2017-09-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李文仁; [退出]吴秀兰;
|
吴秀兰;
|
8 | 2017-09-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文仁监事 [退出]李贺执行董事 [退出]李贺经理 [退出]
|
吴秀兰监事 [新增]于洪玲执行董事兼经理 [新增]
|
9 | 2010-06-30 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
沈阳卓绅商贸有限公司
|
沈阳卓绅投资管理有限公司
|
10 | 2010-06-30 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、电线电缆、五金工具、机械电子设备、通讯器材、健身器材、炊具、陶瓷制品、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、计算机硬件及配件、办公设备、文化用品、体育用品、日用百货、化工原料(不含危险化学品)、金属材料批****、零售;预包装食品(食品流通许可有效期至2012年12月20日)批****、零售。
|
投资管理;投资咨询;经济信息咨询;市场信息咨询;建筑材料、装饰材料、五金交电、电子产品、电线电缆、五金工具、机械电子设备、通讯器材、健身器材、炊具、陶瓷制品、卫生洁具、橡胶制品、塑料制品、计算机硬件及配件、办公设备、文化用品、体育用品、日用百货、化工原料(不含危险化学品)、金属材料批****、零售;预包装食品(食品流通许可有效期至2012年12月20日)批****、零售。
|