序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中铁建设集团置业有限公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
奚洋
|
|
2 |
龚敬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
中铁建设集团房地产有限公司;
|
中铁建设集团置业有限公司; [名称变更]
|
2 | 2020-07-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚敬监事王超执行董事兼总经理 [退出]
|
奚洋执行董事 [新增]龚敬监事奚洋经理 [新增]
|
3 | 2020-07-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王超
|
奚洋
|
4 | 2018-11-13 | 章程备案 |
2
|
2
|
5 | 2017-10-31 | 章程备案 |
|
2
|
6 | 2017-04-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐婕监事 [退出]王超执行董事兼总经理
|
龚敬监事 [新增]王超执行董事兼总经理
|
7 | 2017-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐婕监事 [退出]王超执行董事兼总经理
|
龚敬监事 [新增]王超执行董事兼总经理
|
8 | 2015-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐福囤职务:董事法定代表人标志:否, [退出]孙洪军职务:董事长法定代表人标志:是, [退出]王超职务:经理法定代表人标志:否,徐婕职务:监事法定代表人标志:否,徐冰瑶职务:监事法定代表人标志:否, [退出]赵国明职务:监事法定代表人标志:否, [退出]王超职务:董事法定代表人标志:否
|
徐婕职务:监事法定代表人标志:否,王超职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是
|
9 | 2015-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙洪军
|
王超
|
10 | 2015-03-17 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
辽宁省大连市中山区春生街15号
|
辽宁省大连市中山区长江东路71号中港世银大厦20层01号
|