序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑炳万
|
|
2 |
张胜一
|
|
3 |
朴成洙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
池荣燮职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09, [退出]郑炳万职务:首席代表代表证期限自:2014-03-06代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09,张胜一职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09
|
金范官职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09, [新增]郑炳万职务:首席代表代表证期限自:2014-03-06代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09,张胜一职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09
|
2 | 2015-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
池荣燮职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09,吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09, [退出]郑炳万职务:首席代表代表证期限自:2014-03-06代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09
|
郑炳万职务:首席代表代表证期限自:2014-03-06代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09,张胜一职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09, [新增]池荣燮职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2018-08-31****证时间:2015-06-09
|
3 | 2015-06-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-11-02/2015-08-31
|
2006-11-02/2018-08-31
|
4 | 2014-04-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑炳万职务:首席代表代表证期限自:2014-03-06代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,张正禹职务:一般代表代表证期限自:2013-06-20代表证期限至:2015-08-31****证时间:2013-06-20 [退出]
|
郑炳万职务:首席代表,吴周炫职务:一般代表,池荣燮职务:一般代表 [新增]
|
5 | 2014-03-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张正禹职务:一般代表代表证期限自:2013-06-20代表证期限至:2015-08-31****证时间:2013-06-20,南基宪职务:首席代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25, [退出]吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25
|
郑炳万职务:首席代表代表证期限自:2014-03-06代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25, [新增]吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,张正禹职务:一般代表代表证期限自:2013-06-20代表证期限至:2015-08-31****证时间:2013-06-20
|
6 | 2014-03-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
南基宪
|
郑炳万
|
7 | 2013-06-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
南基宪职务:首席代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,金正秀职务:一般代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-08-03, [退出]吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25
|
张正禹职务:一般代表代表证期限自:2013-06-20代表证期限至:2015-08-31****证时间:2013-06-20, [新增]南基宪职务:首席代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25
|
8 | 2012-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,南基宪职务:首席代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,朱荣哉职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25 [退出]
|
金正秀职务:一般代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-08-03, [新增]吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,南基宪职务:首席代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25
|
9 | 2012-07-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-11-02/2012-08-31
|
2006-11-02/2015-08-31
|
10 | 2012-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2011-08-31****证时间:2011-05-17,刘钟旭职务:一般代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2011-08-31****证时间:2011-05-17, [退出]南基宪职务:首席代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2011-08-31****证时间:2011-05-17,黄德容职务:一般代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2011-08-31****证时间:2011-05-17, [退出]朱荣哉职务:一般代表代表证期限自:2006-11-02代表证期限至:2011-08-31****证时间:2011-05-17
|
吴周炫职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,南基宪职务:首席代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25,朱荣哉职务:一般代表代表证期限自:2012-07-25代表证期限至:2015-08-31****证时间:2012-07-25
|