序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国船舶重工集团有限公司 | 100% | 32000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘学义
|
|
2 |
孔鹏
|
|
3 |
林吉明
|
|
4 |
段纪军
|
|
5 |
王新奇
|
|
6 |
赵利廷
|
|
7 |
邓昌连
|
|
8 |
孙东明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
12000
|
32000( + 166.66667% )
|
2 | 2021-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王良
|
刘学义
|
3 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张小勇董事 [退出]周景鸿监事长 [退出]赵利廷董事王良董事长兼总经理 [退出]
|
刘学义董事长 [新增]王新奇董事 [新增]段纪军董事 [新增]邓昌连经理 [新增]林吉明董事 [新增]孙东明监事 [新增]赵利廷董事邓昌连董事 [新增]孔鹏董事 [新增]刘学义董事 [新增]
|
4 | 2017-12-19 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
大连船舶工业公司(集团)
|
中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司
|
5 | 2017-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙东明经理 [退出]
|
赵利廷董事 [新增]王良董事长兼总经理 [新增]张小勇董事 [新增]周景鸿监事长 [新增]
|
6 | 2017-12-19 | 联络员备案 |
|
唐梦妹
|
7 | 2017-12-19 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙东明
|
王良
|
8 | 2017-12-19 | 市场主体类型变更 |
全民所有制
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2016-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
梁永岑
|
孙东明
|
10 | 2016-01-15 | 内资企业法人主管部门备案 |
1中国船舶工业总公司
|
1中国船舶重工集团公司
|