序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许有权 | 96% | 96.0万人民币 |
2 | 闫柏成 | 4% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许有权
|
|
2 |
李霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
闫焱; [退出]许有权;
|
闫柏成; [新增]许有权;
|
2 | 2020-08-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
提供人才供求信息和咨询服务、人才招聘、人才培训、智力开****及人才测评服务(许可证有效期2016年6月30日);广告服务;电子商务平台建设与服务。
|
一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务),广告设计、代理,信息技术咨询服务,税务服务,财务咨询,商务代理代办服务,劳务服务(不含劳务派遣),互联网数据服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2017-01-12 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2017-01-07
|
2037-01-07
|
4 | 2014-04-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10
|
100( + 900% )
|
5 | 2014-04-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
10.0000
|
100.0000( + 900% )
|
6 | 2014-04-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
许有权;闫焱;
|
许有权;闫焱;
|
7 | 2014-04-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
提供有关人才信息和咨询、人才培训服务(限国家法规、政策允许的服务范围);广告服务。
|
提供人才供求信息和咨询服务、人才招聘、人才培训、智力开****及人才测评服务(许可证有效期2016年6月30日);广告服务;电子商务平台建设与服务。
|
8 | 2013-03-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2013-04-09
|
2017-01-07
|
9 | 2013-03-11 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鞍山市铁东区二一九路15号
|
鞍山市铁东区长青街19号一楼101房间
|
10 | 2009-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2009-04-09
|
2013-04-09
|