序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辽宁双龙集团实业有限公司 | 80% | 80万人民币 |
2 | 李卓 | 20% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李卓
|
|
2 |
李春武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李春武
|
李卓
|
2 | 2017-11-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春武执行董事兼总经理李卓监事
|
李春武监事李卓执行董事李卓经理
|
3 | 2017-10-31 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
设计、制作户外广告、印刷品广告、影视广告、喷绘、代理媒体广告及自制广告的****布业务,企业管理咨询服务,营销咨询服务,企业培训服务
|
设计、制作户外广告、印刷品广告、影视广告、喷绘、代理媒体广告及自制广告的****布业务;企业管理咨询服务、营销咨询服务、企业培训服务。
|
4 | 2017-10-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2017-10-31 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
鞍山市铁西区西民生路革新街32号
|
辽宁省鞍山市千山区东鞍山镇东西河村
|
6 | 2006-06-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李卫监事 [退出]李春武执行董事兼总经理
|
李卓监事 [新增]李春武执行董事兼总经理
|
7 | 2006-06-14 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
辽宁双龙集团实业有限公司;邱明会; [退出]李卫; [退出]
|
辽宁双龙集团实业有限公司;李卓; [新增]
|
8 | 2006-06-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
设计、制作户外广告、印刷品广告、影视广告、喷绘、代理媒体广告及自制广告的****布业务,企业管理咨询服务,营销咨询服务,企业培训服务
|
设计、制作户外广告、印刷品广告、影视广告、喷绘、代理媒体广告及自制广告的****布业务,企业管理咨询服务,营销咨询服务,企业培训服务,营销咨询服务,企业培训服务。
|
9 | 2004-10-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
设计、制作户外广告、印刷品广告、影视广告、喷绘、代理媒体广告及自制广告的****布业务。
|
设计、制作户外广告、印刷品广告、影视广告、喷绘、代理媒体广告及自制广告的****布业务;企业管理咨询服务、营销咨询服务、企业培训服务。
|
10 | 2004-09-21 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|