序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阜新矿业(集团)有限责任公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贾宗凯
|
|
2 |
刘作鹏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
阜新矿业集团物资有限公司仓储中心
|
张明臣 | 2016-07-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-20 | 章程备案 |
|
2
|
2 | 2021-07-05 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
一般项目:劳动保护用品销售,办公用品销售,润滑油销售,消防器材销售,网络设备销售,工业自动控制系统装置销售,电子产品销售,计算机软硬件及辅助设备零售,专用化学产品销售(不含危险化学品),汽车零配件零售,轴承、齿轮和传动部件销售,五金产品零售,金属材料、建材、木材、橡胶制品、仪器仪表、电气机械及器材、矿山机械设备及配件销售;设备租赁;矿山机械租赁;矿山器材仓储、装卸、搬运;腐蚀品、压缩气体和液化气体销售(无储存);煤炭加工及销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
3 | 2020-10-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
贾宗凯
|
4 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
贾宗凯执行董事兼经理 [新增]刘作鹏监事
|
5 | 2020-10-14 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
辽宁省阜新市海州区矿工大街22号
|
6 | 2019-05-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
王爱斌
|
7 | 2019-05-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王爱斌执行董事兼经理 [新增]刘作鹏监事
|
8 | 2019-05-20 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
|
辽宁省阜新市太平区煤城路124号
|
9 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李俊峥执行董事兼经理刘作鹏监事 [新增]
|
10 | 2015-11-18 | 市场主体类型变更 |
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|