序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江苏省建湖县源顺织造有限责任公司 | ||
2 | 中天证券股份有限公司 | ||
3 | 阜新市化工局 | ||
4 | 阜新市橡胶有限责任公司工会 | ||
5 | 阜新市综合投资公司 | ||
6 | 山东省兖州市兖星化纤有限责任公司 | ||
7 | 鞍山市炭黑厂 | ||
8 | 锦州市太和区永昌帆布厂 | ||
9 | 山东省兖州市翔宇化纤纺织有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
耿贵权
|
|
2 |
杜辉
|
|
3 |
王宝金
|
|
4 |
邱若楠
|
|
5 |
孙成志
|
|
6 |
艾兵
|
|
7 |
齐学东
|
|
8 |
孟凡友
|
|
9 |
何景海
|
|
10 |
赵守巨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
阜新橡胶(集团)有限公司吉林市分公司
|
刘占军 | 2002-06-27 |
2 |
阜新橡胶有限责任公司北京经营部
|
叶桂桐 | 2001-03-19 |
3 |
阜新橡胶有限责任公司吉林市经销处
|
张宝林 | 1999-11-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2009-02-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孟凡友
|
耿贵权
|
2 | 2009-02-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孟凡有
|
耿贵权
|
3 | 2009-02-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱若楠董事孟凡友董事长齐学东董事何景海董事孙承志副董事长 [退出]艾兵董事树成亮监事杨子江董事刘奇监事刘同利监事张鸿娟监事赵守巨董事杜辉监事管忠兴监事漆宗同董事楚桂华监事王岩监事颜庭富董事杜辉董事耿贵权董事李树旺监事王宝金董事
|
邱若楠董事孟凡友董事何景海董事艾兵董事齐学东董事树成亮监事杨子江董事刘奇监事刘同利监事张鸿娟监事赵守巨董事杜辉监事管忠兴监事漆宗同董事楚桂华监事王岩监事颜庭富董事杜辉董事耿贵权董事长兼总经理李树旺监事孙成志董事 [新增]王宝金董事
|
4 | 2009-02-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
阜新市橡胶有限责任公司工会;阜新市化工局;阜新市纺织厂; [退出]鞍山市炭黑厂;阜新市综合投资公司;山东省兖州市兖星化纤有限责任公司;山东省兖州市翔宇化纤纺织有限公司;辽宁东方证券公司;锦州市太和区永昌帆布厂;江苏省建湖县源顺织造有限责任公司;
|
阜新市橡胶有限责任公司工会;阜新市化工局;鞍山市炭黑厂;阜新市综合投资公司;山东省兖州市兖星化纤有限责任公司;山东省兖州市翔宇化纤纺织有限公司;辽宁东方证券公司;锦州市太和区永昌帆布厂;江苏省建湖县源顺织造有限责任公司;
|
5 | 2008-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孟凡友董事长齐学东董事孙承志副董事长树成亮监事杨子江董事苑亚军副董事长 [退出]刘奇监事刘同利监事张鸿娟监事赵瑞芹董事 [退出]赵守巨董事管忠兴监事漆宗同董事白文科董事 [退出]楚桂华监事杜辉监事王岩监事颜庭富董事李树旺监事孙敬泽董事 [退出]田强男董事 [退出]王宝金董事
|
邱若楠董事 [新增]孟凡友董事长齐学东董事何景海董事 [新增]孙承志副董事长艾兵董事 [新增]树成亮监事杨子江董事刘奇监事刘同利监事张鸿娟监事赵守巨董事杜辉监事管忠兴监事漆宗同董事楚桂华监事王岩监事颜庭富董事杜辉董事耿贵权董事 [新增]李树旺监事王宝金董事
|
6 | 2008-06-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
输送带系列产品、导风筒布、轮胎翻修、传动带、胶管、化工、橡胶制品的生产加工及出口业务,塑料及其它高分子材料、橡胶塑料加工辅料、助剂及溶剂、橡胶工业用纤维织物、钢丝绳、钢丝帘线、机械设备、仪器、仪表加工及进口业务。
|
输送带系列产品、导风筒布、轮胎翻修、传动带、胶管、化工、橡胶制品的生产加工及出口业务,塑料及其它高分子材料、橡胶塑料加工辅料、助剂及溶剂、橡胶工业用纤维织物、钢丝绳、钢丝帘线、机械设备、仪器、仪表加工及进口业务(此照仅限处理债权债务使用,不作生产经营用)。
|
7 | 2007-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孟凡有
|
孟凡友
|
8 | 2007-05-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
山东省兖州市兖星化纤有限责任公司;山东省兖州市翔宇化纤纺织有限公司;辽宁东方证券公司;锦州市太和区永昌帆布厂;江苏省建湖县源顺织造有限责任公司;阜新市综合投资公司;阜新市橡胶有限责任公司工会;阜新市化工局;鞍山市炭黑厂;
|
江苏省建湖县源顺织造有限责任公司;阜新市综合投资公司;阜新市橡胶有限责任公司工会;阜新市化工局;阜新市纺织厂; [新增]鞍山市炭黑厂;山东省兖州市兖星化纤有限责任公司;山东省兖州市翔宇化纤纺织有限公司;辽宁东方证券公司;锦州市太和区永昌帆布厂;
|
9 | 2007-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱若楠董事 [退出]何景海董事 [退出]艾兵董事 [退出]孙承志副董事长杨子江董事李树旺监事刘奇监事刘同利监事张鸿娟监事赵守巨董事管忠兴监事漆宗同董事齐学东董事树成亮监事楚桂华监事王岩监事颜庭富董事杜辉董事耿贵权董事 [退出]孟凡有董事长 [退出]王宝金董事
|
孟凡友董事长 [新增]齐学东董事孙承志副董事长树成亮监事杨子江董事管忠兴监事刘奇监事苑亚军副董事长 [新增]张鸿娟监事赵瑞芹董事 [新增]赵守巨董事杜辉监事刘同利监事漆宗同董事白文科董事 [新增]楚桂华监事王岩监事颜庭富董事李树旺监事孙敬泽董事 [新增]田强男董事 [新增]王宝金董事
|
10 | 2007-05-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2007-05-31
|
2027-05-31
|