序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
付钰泉
|
单莹
|
2 | 2019-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
索巍武
|
付钰泉
|
3 | 2016-06-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
铁岭市清河区清河路36号供电局综合楼
|
辽宁省铁岭市清河区清河路36号供电局综合楼
|
4 | 2016-06-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王新宇
|
索巍武
|
5 | 2013-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
屈志谦
|
王新宇
|