序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 长春商业国有资产经营有限公司 | 100% | 334.200000万 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长春市蔬菜集团公司直销分公司
|
宋守信 | 2001-04-20 |
2 |
长春市蔬菜集团公司蔬菜经营分公司
|
马长永 | 1993-08-07 |
3 |
长春市蔬菜集团公司蔬菜配送分公司
|
张广跃 | 1993-08-07 |
4 |
长春市蔬菜集团公司储运分公司
|
王铁军 | 1993-07-31 |
5 |
长春市蔬菜集团公司招待所
|
张桂侠 | 1992-01-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2008-06-12 | 其他事项备案 |
|
|
2 | 2008-06-12 | 注册号升位 |
|
|
3 | 2006-06-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
4 | 2006-06-21 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2004-05-20 | 经营范围变更 |
|
|