序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡兵辉 | 55% | 27.5万人民币 |
2 | 程显亮 | 45% | 22.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡兵辉
|
|
2 |
程显亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:程显亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:22.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-04-02,股东(****起人)名称:安鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:27.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-04-02, [退出]
|
股东(****起人)名称:程显亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:22.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-04-02,股东(****起人)名称:蔡兵辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:27.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2030-04-08, [新增]
|
2 | 2020-04-20 | 董事备案 |
姓名:程显亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:安鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******,, [退出]姓名:安鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
|
姓名:程显亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******,,姓名:蔡兵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******,, [新增]姓名:蔡兵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
3 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
安鹏
|
蔡兵辉
|
4 | 2020-04-20 | 住所变更 |
长春市南关区大马路万晟现代城18号楼18幢510号房
|
长春市南关区大马路万晟现代城18号楼18幢1单元602号房
|
5 | 2020-04-20 | 经营场所变更 |
|
长春市南关区大马路万晟现代城18号楼18幢1单元602号房
|
6 | 2016-12-15 | 董事备案 |
姓名:蔡兵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:吉玲玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
|
姓名:程显亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:安鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
7 | 2016-12-15 | 监事备案 |
姓名:蔡兵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:吉玲玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [退出]
|
姓名:程显亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:安鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:******, [新增]
|
8 | 2016-12-15 | 监事备案 |
姓名:蔡兵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:吉玲玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [退出]
|
姓名:程显亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:安鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增]
|
9 | 2016-12-15 | 投资人(股权)变更 |
股东(****起人)名称:吉玲玲,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:27.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:, [退出]股东(****起人)名称:蔡兵辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:22.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间: [退出]
|
股东(****起人)名称:程显亮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:22.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-04-02, [新增]股东(****起人)名称:安鹏,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:27.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2035-04-02 [新增]
|
10 | 2016-12-15 | 董事备案 |
姓名:蔡兵辉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [退出]姓名:吉玲玲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [退出]
|
姓名:程显亮,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, [新增]姓名:安鹏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:******,联系电话:****** [新增]
|