序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 景淞 | 95% | 2850.0万人民币 |
2 | 李勇 | 5% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡伟毅
|
|
2 |
杨帆
|
|
3 |
景淞
|
|
4 |
张天勇
|
|
5 |
杨涛
|
|
6 |
严磊
|
|
7 |
吴辉
|
|
8 |
李勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-13 | 联络员信息 |
|
姓名:张天勇,固定电话:******,移动电话:******,电子邮箱:******,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:******
|
2 | 2016-05-10 | 经营范围变更 |
|
从事非证券类股权投资的咨询服务;利用自有资金对外投资;企业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2015-12-31 |
|
(吉林)名称变核私字[2015]第000938号
|
|
4 | 2015-12-31 | 名称变更 |
|
吉林省汇城股权投资基金管理股份有限公司
|
5 | 2015-05-19 | 董事备案 |
|
蔡伟毅,董事长,董事,总经理 [新增]景淞,董事李勇,监事、监事会主席吴辉,监事严磊,监事杨帆,董事 [新增]杨涛,董事 [新增]张天勇,董事 [新增]
|
6 | 2015-05-19 | 法定代表人变更 |
|
蔡伟毅
|