序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 苏波 | 33.49495% | 2487.0万 |
2 | 李吉忠 | 29.84512% | 2216.0万 |
3 | 徐锡秋 | 25.27946% | 1877.0万 |
4 | 林海 | 11.38047% | 845.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦绪永
|
|
2 |
苏波
|
|
3 |
马民
|
|
4 |
苏铁忠
|
|
5 |
徐锡秋
|
|
6 |
李明和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-30 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2018-03-30 | 投资人(股权)变更 |
|
|
3 | 2017-11-16 | 经理备案 |
|
|
4 | 2017-11-16 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2017-11-16 | 章程修正案备案 |
|
|
6 | 2017-11-16 | 董事备案 |
|
|
7 | 2014-12-26 | 投资人(股权)变更 |
|
|
8 | 2014-12-26 | 董事备案 |
|
|
9 | 2014-10-21 | 投资人(股权)变更 |
|
|
10 | 2014-10-21 | 董事备案 |
|
|