序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王传瑾等44人 | 90.6% | 453.0万 |
2 | 张玉珍 | 5% | 25.0万 |
3 | 殷德 | 4.4% | 22.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈洪义
|
|
2 |
于学胜
|
|
3 |
王连波
|
|
4 |
殷德
|
|
5 |
张玉珍
|
|
6 |
殷霁思
|
|
7 |
王淑君
|
|
8 |
赵秀溟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
白山市巴士有限责任公司房屋租赁部
|
王世恒 | 2004-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-11-03 |
2015-10-30 00:00:00.0
|
2015-12-30
|
|
2 | 2015-11-03 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
15
|
3 | 2010-11-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2010-10-30
|
2015-10-30
|
4 | 2009-12-29 | 董事备案 |
陈洪义,董事王连波,董事王淑君,监事殷德,董事殷霁思,董事于学胜,董事长张玉珍,董事长赵秀溟,监事
|
陈洪义,董事长王连波,董事王淑君,监事殷德,董事殷霁思,董事于学胜,董事张玉珍,监事会主席赵秀溟,监事
|
5 | 2009-12-29 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:殷德出资额:22万元;,股东名称:王传瑾等44人出资额:453万元;,股东名称:张玉珍出资额:25万元;
|
股东名称:王传瑾等44人出资额:453万元;,股东名称:殷德出资额:22万元;,股东名称:张玉珍出资额:25万元;
|
6 | 2009-12-29 | 法定代表人变更 |
于学胜
|
陈洪义
|
7 | 2006-11-01 | 董事备案 |
张玉珍董事长
|
陈洪义,董事 [新增]王连波,董事 [新增]王淑君,监事 [新增]殷德,董事 [新增]殷霁思,董事 [新增]于学胜,董事长 [新增]张玉珍,董事长赵秀溟,监事 [新增]
|
8 | 2006-11-01 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006-10-30
|
2010-10-30
|
9 | 2006-11-01 | 法定代表人变更 |
张玉珍
|
于学胜
|
10 | 2006-11-01 | 经营范围变更 |
城市公路客运、汽车出租、汽车配件销售***
|
城市公路客运、汽车出租、汽车配件销售,房屋租赁***
|