序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 臧风璞 | 50% | 5 |
2 | 臧铭晟 | 50% | 5 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
臧凤璞
|
|
2 |
李晓丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2010-10-18 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:臧铭晟出资额:5万元;,股东名称:臧风璞出资额:5万元;
|
股东名称:臧铭晟出资额:5万元;,股东名称:臧风璞出资额:5万元;
|
2 | 2008-12-12 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:臧铭晟出资额:5万元;
|
股东名称:臧铭晟出资额:5万元;,股东名称:臧风璞出资额:5万元; [新增]
|
3 | 2008-12-12 | 董事备案 |
|
李晓丹,监事 [新增]臧风璞,监事 [新增]臧凤璞,执行(常务)董事 [新增]
|
4 | 2008-12-12 | 董事备案 |
李晓丹,监事臧风璞,监事 [退出]臧凤璞,执行(常务)董事
|
李晓丹,监事臧凤璞,执行董事,经理
|
5 | 2008-12-12 | 法定代表人变更 |
臧铭晟
|
臧凤璞
|
6 | 2008-12-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2008-12-12
|
2007-08-17
|
7 | 2008-12-12 | 其他事项备案 |
2017-08-16
|
|