序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡明 | 60% | 180万 |
2 | 胡景财 | 40% | 120万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡明
|
|
2 |
朴英朝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
延吉梨花苑物业管理有限公司梨花苑市场
|
胡景财 | 2004-02-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-04-15 | 董事备案 |
葛秀洁,执行(常务)董事 [退出]朴英朝,监事
|
胡明,执行(常务)董事,经理 [新增]朴英朝,监事
|
2 | 2013-04-15 | 法定代表人变更 |
葛秀洁
|
胡明
|
3 | 2013-04-15 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:胡景财出资额:120万元;,股东名称:葛秀洁出资额:180万元; [退出]
|
股东名称:胡景财出资额:120万元;,股东名称:胡明出资额:180万元; [新增]
|
4 | 2012-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50.0000
|
300.0000( + 500% )
|
5 | 2012-05-15 | 注册资本(金)变更 |
50.0000万元
|
300.0000万元( + 500% )
|
6 | 2012-05-15 |
50.0000
|
300.0000
|
|
7 | 2012-05-15 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:胡景财出资额:29万元;,股东名称:葛秀洁出资额:20万元;,股东名称:朴英朝出资额:1万元; [退出]
|
股东名称:胡景财出资额:120( + 313.7931% )万元;,股东名称:葛秀洁出资额:180( + 800% )万元;
|
8 | 2009-05-22 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:胡景财出资额:29万元;,股东名称:葛秀洁等1人出资额:21万元; [退出]
|
股东名称:胡景财出资额:29万元;,股东名称:葛秀洁出资额:20万元;, [新增]股东名称:朴英朝出资额:1万元; [新增]
|
9 | 2007-08-17 | 法定代表人变更 |
胡景财
|
葛秀洁
|
10 | 2007-07-25 | 实收资本变更 |
30.0000
|
50.0000( + 66.66667% )
|