序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘国强 | 60% | 30万 |
2 | 姜凤艳 | 40% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘国强
|
|
2 |
姜凤艳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
和龙市恒光燃气有限责任公司光明办事处
|
刘国强 | 2010-06-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-02 | 经营范围变更 |
石油液化气,燃气用具,厨房用具,五金,交电,化工;批****,零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
石油液化气,燃气用具,厨房用具,五金,交电,化工;批****,零售,危险货物运输(2类1项),危险货物运输(2类2项),技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2017-11-01 | 经营范围变更 |
石油液化气,燃气用具,厨房用具,五金,交电,化工;批****,零售***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
石油液化气,燃气用具,厨房用具,五金,交电,化工;批****,零售,危险货物运输(2类1项),危险货物运输(2类2项),技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2008-10-22 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:冯全成出资额:30万元;, [退出]股东名称:姜春林出资额:20万元; [退出]
|
股东名称:姜凤艳出资额:20万元;, [新增]股东名称:刘国强出资额:30万元; [新增]
|
4 | 2008-10-22 | 董事备案 |
冯全成,执行董事,经理 [退出]姜春林,监事 [退出]
|
姜凤艳,监事 [新增]刘国强,执行(常务)董事,经理 [新增]
|
5 | 2008-10-22 |
*****12
|
******
|
|
6 | 2008-10-22 | 法定代表人变更 |
冯全成
|
刘国强
|
7 | 2006-06-29 | 经营范围变更 |
石油液化气,燃气用具,厨房用具,五金,交电,化工;批****,零售(实收资本10万元)
|
石油液化气,燃气用具,厨房用具,五金,交电,化工;批****,零售***
|
8 | 2006-06-29 |
10.0000
|
50.0000
|
|
9 | 2006-06-29 | 投资人(股权)变更 |
股东名称:冯全成出资额:30万元;,股东名称:姜春林出资额:20万元;
|
股东名称:冯全成出资额:30万元;,股东名称:姜春林出资额:20万元;
|