序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 高振国 | 45.45455% | 200.0万人民币 |
2 | 朱秋江 | 34.54545% | 152.0万人民币 |
3 | 张晓兰 | 4.54545% | 20.0万人民币 |
4 | 黄亚玲 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
5 | 刘亚东 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
6 | 何晨龙 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
7 | 王晶 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
8 | 赵跃华 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
9 | 张立荣 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
10 | 冯均 | 0.68182% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘亚东
|
|
2 |
魏雪飞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
黑龙江省赛宝信息工程监理有限责任公司吉林分公司
|
赵国丽 | 2015-12-22 |
2 |
黑龙江省赛宝信息工程监理有限责任公司安徽办事处
|
梅一波 | 2014-06-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-13 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500
|
440.000000( - 12% )
|
2 | 2021-01-13 | 实收资本变更 |
500
|
440.000000( - 12% )
|
3 | 2021-01-13 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
梁英飞:*%; [退出]孙广琳:*%; [退出]高艳红:*%;石晶:*%;于大龙:*%; [退出]郑淑华:*%;李荫平:*%; [退出]杨华光:*%; [退出]赵晓超:*%;张宏绵:*%; [退出]赵惠芝:*%;蒋美玲:*%;刘兆东:*%; [退出]耿瑞:*%;石冬青:*%;王香兰:*%;鲍少华:*%;王毅磊:*%; [退出]姚伟斌:*%; [退出]吴梅艳:*%; [退出]
|
王香兰:*%;石冬青:*%;石晶:*%;耿瑞:*%;苗玉信:*%; [新增]蒋美玲:*%;赵惠芝:*%;赵晓波:*%; [新增]赵晓超:*%;赵跃华:*%; [新增]赵鹏:*%; [新增]郑汝明:*%; [新增]郑淑华:*%;陈岚:*%; [新增]马玉敏:*%; [新增]高振国:*%; [新增]高艳红:*%;鲍少华:*%;黄亚玲:*%; [新增]齐虹:*%; [新增]
|
4 | 2018-06-15 | 其他事项备案 |
高振国:*%;朱秋江:*%;黑龙江省电子信息产品监督检验院:*%;张晓兰:*%;王晶:*%;张立荣:*%;冯均:*%;赵跃华:*%;武振毅:*%;丁日欣:*%;黄亚玲:*%;张处兰:*%;尤敏:*%;王锐:*%;郑汝明:*%;苗玉信:*%;齐虹:*%;王兴彦:*%;曲传江:*%;徐蕴桂:*%;宋茂东:*%;马玉敏:*%;张宏绵:*%;杜保琪:*%;陈岚:*%;吴梅艳:*%;赵鹏:*%;赵晓超:*%;刘兆东:*%;鲍少华:*%;王毅磊:*%;刘环鹏:*%;王香兰:*%;石冬青:*%;耿瑞:*%;姚伟斌:*%;蒋美玲:*%;赵惠芝:*%;赵晓波:*%;郑淑华:*%;于大龙:*%;杨华光:*%;孙广琳:*%;李荫平:*%;高艳红:*%;石晶:*%;梁英飞:*%;
|
丁日欣:*%;齐虹:*%;于大龙:*%;冯均:*%;刘兆东:*%;刘环鹏:*%;吴梅艳:*%;姚伟斌:*%;孙广琳:*%;宋茂东:*%;尤敏:*%;张处兰:*%;张宏绵:*%;张晓兰:*%;张立荣:*%;徐蕴桂:*%;曲传江:*%;朱秋江:*%;李荫平:*%;杜保琪:*%;杨华光:*%;梁英飞:*%;武振毅:*%;王兴彦:*%;王毅磊:*%;王锐:*%;王香兰:*%;石冬青:*%;石晶:*%;耿瑞:*%;苗玉信:*%;蒋美玲:*%;赵惠芝:*%;赵晓波:*%;赵晓超:*%;赵跃华:*%;赵鹏:*%;郑汝明:*%;郑淑华:*%;陈岚:*%;马玉敏:*%;高振国:*%;高艳红:*%;鲍少华:*%;黄亚玲:*%;黑龙江省电子信息产品监督检验院:*%;王晶:*%;何晨龙:*%;刘亚东:*%;
|
5 | 2018-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
高振国:40%;朱秋江:30.4%;黑龙江省电子信息产品监督检验院:12%;张晓兰:4%;王晶:1.8%;张立荣:0.6%;冯均:0.6%;赵跃华:0.6%;武振毅:0.6%;丁日欣:0.6%;黄亚玲:0.6%;张处兰:0.4%;尤敏:0.4%;王锐:0.4%;郑汝明:0.4%;苗玉信:0.4%;齐虹:0.4%;王兴彦:0.4%;曲传江:0.4%;徐蕴桂:0.4%;宋茂东:0.2%;马玉敏:0.2%;张宏绵:0.2%;杜保琪:0.2%;陈岚:0.2%;吴梅艳:0.2%;赵鹏:0.2%;赵晓超:0.2%;刘兆东:0.2%;鲍少华:0.2%;王毅磊:0.2%;刘环鹏:0.2%;王香兰:0.2%;石冬青:0.2%;耿瑞:0.2%;姚伟斌:0.2%;蒋美玲:0.2%;赵惠芝:0.2%;赵晓波:0.2%;郑淑华:0.1%;于大龙:0.1%;杨华光:0.1%;孙广琳:0.1%;李荫平:0.1%;高艳红:0.1%;石晶:0.1%;梁英飞:0.1%;
|
丁日欣:0.6%;齐虹:0.4%;于大龙:0.1%;冯均:0.6%;刘兆东:0.2%;刘环鹏:0.2%;吴梅艳:0.2%;姚伟斌:0.2%;孙广琳:0.1%;宋茂东:0.2%;尤敏:0.4%;张处兰:0.4%;张宏绵:0.2%;张晓兰:4%;张立荣:0.6%;徐蕴桂:0.4%;曲传江:0.4%;朱秋江:30.4%;李荫平:0.1%;杜保琪:0.2%;杨华光:0.1%;梁英飞:0.1%;武振毅:0.6%;王兴彦:0.4%;王毅磊:0.2%;王锐:0.4%;王香兰:0.2%;石冬青:0.2%;石晶:0.1%;耿瑞:0.2%;苗玉信:0.4%;蒋美玲:0.2%;赵惠芝:0.2%;赵晓波:0.2%;赵晓超:0.2%;赵跃华:0.6%;赵鹏:0.2%;郑汝明:0.4%;郑淑华:0.1%;陈岚:0.2%;马玉敏:0.2%;高振国:40%;高艳红:0.1%;鲍少华:0.2%;黄亚玲:0.6%;黑龙江省电子信息产品监督检验院:12%;王晶:0.6%;何晨龙:0.6%; [新增]刘亚东:0.6%; [新增]
|
6 | 2018-06-15 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 |
高振国:*%;朱秋江:*%;黑龙江省电子信息产品监督检验院:*%;张晓兰:*%;王晶:*%;张立荣:*%;冯均:*%;赵跃华:*%;武振毅:*%;丁日欣:*%;黄亚玲:*%;张处兰:*%;尤敏:*%;王锐:*%;郑汝明:*%;苗玉信:*%;齐虹:*%;王兴彦:*%;曲传江:*%;徐蕴桂:*%;宋茂东:*%;马玉敏:*%;张宏绵:*%;杜保琪:*%;陈岚:*%;吴梅艳:*%;赵鹏:*%;赵晓超:*%;刘兆东:*%;鲍少华:*%;王毅磊:*%;刘环鹏:*%;王香兰:*%;石冬青:*%;耿瑞:*%;姚伟斌:*%;蒋美玲:*%;赵惠芝:*%;赵晓波:*%;郑淑华:*%;于大龙:*%;杨华光:*%;孙广琳:*%;李荫平:*%;高艳红:*%;石晶:*%;梁英飞:*%;
|
丁日欣:*%;齐虹:*%;于大龙:*%;冯均:*%;刘兆东:*%;刘环鹏:*%;吴梅艳:*%;姚伟斌:*%;孙广琳:*%;宋茂东:*%;尤敏:*%;张处兰:*%;张宏绵:*%;张晓兰:*%;张立荣:*%;徐蕴桂:*%;曲传江:*%;朱秋江:*%;李荫平:*%;杜保琪:*%;杨华光:*%;梁英飞:*%;武振毅:*%;王兴彦:*%;王毅磊:*%;王锐:*%;王香兰:*%;石冬青:*%;石晶:*%;耿瑞:*%;苗玉信:*%;蒋美玲:*%;赵惠芝:*%;赵晓波:*%;赵晓超:*%;赵跃华:*%;赵鹏:*%;郑汝明:*%;郑淑华:*%;陈岚:*%;马玉敏:*%;高振国:*%;高艳红:*%;鲍少华:*%;黄亚玲:*%;黑龙江省电子信息产品监督检验院:*%;王晶:*%;何晨龙:*%; [新增]刘亚东:*%; [新增]
|
7 | 2018-06-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等)变更 |
陈莉杰 [退出]魏雪飞刘亚东
|
魏雪飞刘亚东
|
8 | 2018-06-15 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
信息系统工程监理。信息系统工程技术咨询服务、电子信息系统检验服务;防雷装置检测;房屋租赁。
|
信息系统工程监理。信息系统工程技术咨询服务、电子信息系统检验服务;防雷装置检测;房屋租赁;计算机系统集成;信息技术咨询服务;楼宇智能化工程设计及施工;工程项目管理。
|
9 | 2018-06-15 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 |
陈莉杰
|
刘亚东
|
10 | 2017-09-07 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
信息系统工程监理。信息系统工程技术咨询服务、电子信息系统检验服务;房屋租赁。
|
信息系统工程监理。信息系统工程技术咨询服务、电子信息系统检验服务;防雷装置检测;房屋租赁。
|