序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈越力 | 98.4% | 98.4万人民币 |
2 | 王玉良 | 1.6% | 1.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈越力
|
|
2 |
王玉良
|
|
3 |
陈膺琦
|
|
4 |
陈膺郛
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司第七分公司
|
李金玲 | 2011-08-12 |
2 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司第五分公司
|
白松 | 2010-04-28 |
3 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司第四分公司
|
吴琳 | 2010-01-22 |
4 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司阿城分公司
|
苗壮 | 2009-01-16 |
5 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司第六分公司
|
陈鹰郛 | 2000-03-28 |
6 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司第三分公司
|
刘伟 | 1999-07-01 |
7 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司第二分公司
|
刘伟 | 1999-05-26 |
8 |
哈尔滨天地咨询有限责任公司第一分公司
|
孙淑芝 | 1999-05-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈越力
|
陈越力
|
2 | 2022-06-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
哈尔滨市道里区通江街168号
|
哈尔滨市南岗区果戈里大街远大商业广场商住楼18层3号(住宅)
|
3 | 2022-06-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈越力陈膺琦 [退出]陈膺郛 [退出]王玉良
|
陈越力孙淑芝 [新增]孙淑兰 [新增]王玉良
|
4 | 2022-06-29 | 章程备案 |
无
|
无
|
5 | 2021-09-26 | 分公司/分支机构备案 |
哈尔滨天地咨询有限责任公司第一分公司;
|
哈尔滨天地咨询有限责任公司第一分公司;
|
6 | 2021-09-25 | 分公司/分支机构备案 |
哈尔滨天地咨询有限责任公司第一分公司;
|
哈尔滨天地咨询有限责任公司第一分公司;
|
7 | 2020-10-19 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
哈尔滨天地咨询有限责任公司第一分公司;
|
8 | 2019-06-28 | 名称变更(字号名称、集团名称等)变更 |
哈尔滨市天地咨询有限责任公司
|
哈尔滨天地咨询有限责任公司
|
9 | 2019-06-28 | 章程备案变更 |
无
|
无
|
10 | 2019-06-27 | 经营范围变更(含业务范围变更)变更 |
国家政策允许的中介服务,房地产经纪咨询。
|
国家政策允许的中介服务,房地产经纪咨询;保险代理业务。
|